I Governo Mussolini
Dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni
Composizione dal 13 marzo 1928 al 3 maggio 1928
-
Lascia l'incarico
-
Sottosegretario
Michele Bianchi (Ministero dei lavori pubblici)
Presidenza del Consiglio
Ministero degli affari esteri
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 17 giugno 1924 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi dal 20 luglio 1932 fino al 10 giugno 1936
poi dal 6 febbraio 1943.
-
-
Dino Grandi
-
Sottosegretario
dal 14.05.1925
al 11.09.1929
Ministero dell'interno
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Fino al 16 giugno 1924
poi di nuovo dal 6 novembre 1926.
Ministero delle comunicazioni
Ministero delle colonie
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 17.06.1924
al 10.06.1936
Ad Interim fino al 30 giugno 1924
poi di nuovo dal 18 dicembre 1928 fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 12 gennaio 1935.
Ministero della giustizia e degli affari di culto
Ministero dei lavori pubblici
Ministero della pubblica istruzione
Ministero della guerra
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 04.04.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino al 12 settembre 1929
poi di nuovo dal 22 luglio 1933.
Ministero della marina
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 08.05.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
Ministero delle finanze
Ministero dell'economia nazionale
Ministero dell'aeronautica
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 30.08.1925
al 25.07.1943
Ad Interim dal 30 agosto 1925 fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
-
-
Italo Balbo
-
Sottosegretario
dal 06.11.1926
al 12.09.1929
Ministero delle corporazioni
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 02.07.1926
al 11.06.1936
Fino al 12 settembre 1929
poi di nuovo dal 20 luglio 1932.
Ministero dell'istruzione pubblica