I Governo Zoli
Dal 19 maggio 1957 al 1 luglio 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 23 maggio 1957 al 25 febbraio 1958
-
Vengono nominati
-
Alto commissario
Emilio Colombo,
Pietro Romani,
Angelo Giacomo Mott
Alto Commissario aggiunto
Crescenzo Mazza
Vice alto Commissario
Domenico Larussa
Sottosegretario di Stato
Carmine De Martino,
Antonio Maxia,
Giuseppe Caron,
Giovanni Bovetti,
Italo Giulio Caiati,
Michele Marotta,
Corrado Terranova,
Emanuele Guerrieri,
Carlo Repossi,
Maria De Unterrichter Jervolino,
Umberto Delle Fave,
Vittorio Pugliese,
Giovanni Battista Scaglia,
Mario Ferrari Aggradi,
Salvatore Mannironi,
Guido Bisori,
Giacomo Piola,
Mario Riccio,
Giacinto Bosco,
Camillo Giardina,
Lorenzo Natali,
Angelo Salizzoni,
Giacomo Sedati,
Fiorentino Sullo,
Filippo Micheli,
Oscar Luigi Scalfaro,
Mario Vetrone,
Alfredo Amatucci,
Alberto Folchi
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Raffaele Resta,
Gustavo De Meo
-
-
Adone Zoli
-
Presidente del Consiglio
dal 19 maggio 1957 al 1 luglio 1958
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Giuseppe Pella
-
Vicepresidente del Consiglio
dal 19.05.1957
al 01.07.1958
-
-
Pietro Campilli
-
Ministro senza portafoglio
dal 19.05.1957
al 26.02.1958
con delega a Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno (19.05.1957)
con delega a Presidente del Comitato dei Ministri per l'esecuzione di opere straordinarie nell'Italia Settentrionale e Centrale (19.05.1957)
-
-
Mario Zotta
-
Ministro senza portafoglio
dal 19.05.1957
al 01.07.1958
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (19.05.1957)
-
-
Dino Del Bo
-
Ministro senza portafoglio
dal 19.05.1957
al 01.07.1958
con delega per i Rapporti con il Parlamento (19.05.1957)
-
-
Lorenzo Spallino
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 22.05.1957
al 01.07.1958
con funzione di Segretario (22.05.1957)
-
-
Raffaele Resta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
con delega per lo Spettacolo, Sport e Turismo (23.05.1957)
-
-
Gustavo De Meo
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
con delega per i Servizi di Stampa (23.05.1957)
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero dell'interno
-
-
Guido Bisori
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
Ministero dell'agricoltura e foreste
-
-
Mario Vetrone
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
Ministero dei trasporti
Ministero della marina mercantile
Ministero di grazia e giustizia
Ministero degli affari esteri
-
-
Carmine De Martino
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
con delega per l'Emigrazione (23.05.1957)
Ministero delle finanze
-
-
Giacomo Piola
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
Ministero della difesa
-
-
Giuseppe Caron
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
con delega per l'Aviazione Civile (23.05.1957)
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del commercio con l'estero
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero del bilancio
Ministero del tesoro
-
-
Antonio Maxia
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
con delega per i Danni e le Pensioni di Guerra (23.05.1957)
-
-
Mario Riccio
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Luigi Gui
-
Ministro
dal 19.05.1957
al 17.06.1958
-
-
Carlo Repossi
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.05.1957
al 01.07.1958
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Aldo Moro
-
Ministro
dal 19.05.1957
al 01.07.1958
Alto commissariato per il turismo
Alto commissariato per l'alimentazione
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica