III Governo Giolitti
Dal 29 maggio 1906 al 11 dicembre 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 31 gennaio 1907 al 12 marzo 1907
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Luigi Dari
-
Sottosegretario
dal 29.05.1906
al 11.12.1909
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
-
-
Luigi Facta
-
Sottosegretario
dal 29.05.1906
al 11.12.1909
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle finanze
-
-
Marco Pozzo
-
Sottosegretario
dal 29.05.1906
al 19.04.1907
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti