III Governo Giolitti
Dal 29 maggio 1906 al 11 dicembre 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 13 luglio 1909 al 10 dicembre 1909
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Luigi Dari
-
Sottosegretario
dal 29.05.1906
al 11.12.1909
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
-
-
Luigi Facta
-
Sottosegretario
dal 29.05.1906
al 11.12.1909
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della marina
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
-
-
Marco Pozzo
-
Sottosegretario
dal 19.04.1907
al 11.12.1909
Ministero delle finanze
Ministero della guerra