IV Governo Andreotti
Dal 11 marzo 1978 al 20 marzo 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 marzo 1978 al 10 maggio 1978
-
Vengono nominati
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Piergiorgio Bressani,
Giovanni Del Rio,
Franco Evangelisti,
Ignazio Vincenzo Senese
Sottosegretario di Stato
Franco Foschi,
Giorgio Postal,
Gianfranco Aliverti,
Giuseppe Caroli,
Gianuario Carta,
Clelio Darida,
Alberto Spigaroli,
Renato Cora',
Nino Cristofori,
Lucio Abis,
Giovanni Angelo Fontana,
Francesco Mazzola,
Giuseppe Antonio Dal Maso,
Rodolfo Tambroni Armaroli,
Costante Degan,
Renato Dell'Andro,
Enzo Erminero,
Franca Falcucci,
Elio Tiriolo,
Achille Accili,
Gino Cacchioli,
Vito Rosa,
Francesco Rebecchini,
Baldassare Armato,
Nicola Lettieri,
Giuseppe Azzaro,
Antonio Mario Franco Mazzarrino,
Pietro Padula,
Carlo Baldi,
Amerigo Petrucci,
Enea Piccinelli,
Calogero Pumilia,
Luciano Radi,
Paolo Barbi,
Angelo Sanza,
Marcello Sgarlata,
Giuseppe Sinesio,
Edoardo Speranza,
Giorgio Spitella,
Eugenio Tarabini,
Bruno Vecchiarelli,
Giuseppe Zurlo,
Guido Bernardi
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Ciriaco De Mita
-
Ministro senza portafoglio
dal 11.03.1978
al 20.03.1979
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (11.03.1978)
-
-
Piergiorgio Bressani
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per i problemi della stampa (15.03.1978)
-
-
Giovanni Del Rio
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 30.11.1978
con delega ai problemi della Pubblica Amministrazione (15.03.1978)
-
-
Franco Evangelisti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con funzione di Segretario (15.03.1978)
-
-
Ignazio Vincenzo Senese
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno (15.03.1978)
Ministero dei beni culturali e ambientali
-
-
Dario Antoniozzi
-
Ministro
dal 11.03.1978
al 20.03.1979
con delega al coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (11.03.1978)
-
-
Giorgio Postal
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per la Ricerca Scientifica (15.03.1978)
Ministero del bilancio e della programmazione economica
-
-
Tommaso Morlino
-
Ministro
dal 11.03.1978
al 20.03.1979
con delega a Ministro per le Regioni (11.03.1978)
-
-
Lucio Abis
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero dei trasporti
Ministero della marina mercantile
-
-
Vito Rosa
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero dell'interno
-
-
Clelio Darida
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
-
Carlo Baldi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero degli affari esteri
-
-
Franco Foschi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per gli Italiani all'Estero (15.03.1978)
-
-
Luciano Radi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
-
-
Angelo Sanza
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero della sanita'
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Pietro Padula
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero del commercio con l'estero
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
-
-
Elio Tiriolo
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero delle finanze
-
-
Enzo Erminero
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero del tesoro
-
-
Renato Cora'
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero della pubblica istruzione
Ministero della difesa
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero delle partecipazioni statali
-
-
Paolo Barbi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979