Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/ CIVICI E INNOVATORI
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
CIVICI E INNOVATORI
(già SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (SCPI) fino a 11.10.2016)
Dal 19 marzo 2013 al 10 luglio 2017
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 aprile 2013 al 9 aprile 2013
Cessa
Fucsia Fitzgerald Nissoli
Presidente
Lorenzo Dellai
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Vicepres. vicario
Gianpiero d'Alia
dal 19.03.2013 al 28.04.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Vicepresidente
Adriana Galgano
dal 19.03.2013 al 18.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Membri del c.d.
Mario Caruso
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Domenico Rossi
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Gea Schiro' Planeta
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Andrea Causin
dal 19.03.2013 al 18.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 16.12.2014
Bruno Molea
dal 19.03.2013 al 18.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Paolo Vitelli
dal 19.03.2013 al 18.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 17.09.2015
Tesoriere
Paolo Vitelli
dal 02.04.2013 al 18.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 17.09.2015
Segretario d'aula
Gea Schiro' Planeta
dal 02.04.2013 al 10.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Delegati d'aula
Mario Marazziti
dal 02.04.2013 al 22.04.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Gianpiero d'Alia
dal 02.04.2013 al 09.10.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Adriana Galgano
dal 02.04.2013 al 18.12.2013
Membro dal 19.03.2013 al 10.07.2017
altri membri
Fucsia Fitzgerald Nissoli
dal 19.03.2013 al 08.04.2013
Edoardo Nesi
dal 19.03.2013 al 19.11.2013
Ferdinando Adornato
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Paola Binetti
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Rocco Buttiglione
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Angelo Cera
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Lorenzo Cesa
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Giuseppe De Mita
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Federico Fauttilli
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Gian Luigi Gigli
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Gregorio Gitti
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Gaetano Piepoli
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Giuseppe Stefano Quintarelli
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Milena Santerini
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Mario Sberna
dal 19.03.2013 al 10.12.2013
Renato Balduzzi
dal 19.03.2013 al 26.09.2014
Andrea Romano
dal 19.03.2013 al 21.10.2014
Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua
dal 19.03.2013 al 18.02.2015
Irene Tinagli
dal 19.03.2013 al 18.02.2015
Luciano Cimmino
dal 19.03.2013 al 23.07.2015
Angelo Antonio d'Agostino
dal 19.03.2013 al 14.07.2016
Mariano Rabino
dal 19.03.2013 al 14.07.2016
Giulio Cesare Sottanelli
dal 19.03.2013 al 14.07.2016
Enrico Zanetti
dal 19.03.2013 al 14.07.2016
Maria Valentina Vezzali
dal 19.03.2013 al 03.08.2016
Ilaria Capua
dal 19.03.2013 al 28.09.2016
Andrea Vecchio
dal 19.03.2013 al 28.09.2016
Mario Catania
dal 19.03.2013 al 26.01.2017
Salvatore Matarrese
dal 19.03.2013 al 29.06.2017
Pierpaolo Vargiu
dal 19.03.2013 al 29.06.2017
Alberto Bombassei
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Antimo Cesaro
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Stefano Dambruoso
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Gianfranco Librandi
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Andrea Mazziotti Di Celso
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Giovanni Monchiero
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Roberta Oliaro
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
Storia
Composizione storica
19.03.2013
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Membro del c.d.
Aderiscono 47 membri
02.04.2013
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario d'aula
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
08.04.2013
Cessa 1 membro
10.04.2013
Aderisce 1 membro
22.04.2013
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
28.04.2013
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
09.10.2013
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
19.11.2013
Cessa 1 membro
10.12.2013
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
1 Segretario d'aula lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
Cessano 20 membri
11.12.2013
Viene eletto il Presidente
18.12.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario d'aula
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
1 Tesoriere lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
12.02.2014
Aderisce 1 membro
04.06.2014
Il Presidente lascia l'incarico
16.07.2014
Viene eletto il Presidente
26.09.2014
Cessa 1 membro
29.09.2014
Aderisce 1 membro
16.10.2014
Viene eletto 1 Membro del c.d.
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
21.10.2014
Cessa 1 membro
16.12.2014
Cessa 1 membro
18.02.2015
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessano 2 membri
25.03.2015
Aderisce 1 membro
01.04.2015
Aderisce 1 membro
23.07.2015
Cessa 1 membro
27.07.2015
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
17.09.2015
Cessa 1 membro
24.09.2015
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
04.02.2016
Cessa 1 membro
12.02.2016
Cessano 2 membri
18.04.2016
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
14.07.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario d'aula
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Tesoriere lascia l'incarico
1 Segretario d'aula lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
Cessano 4 membri
03.08.2016
Aderisce 1 membro
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
28.09.2016
Cessano 2 membri
30.09.2016
Aderisce 1 membro
27.10.2016
Aderisce 1 membro
28.10.2016
Aderisce 1 membro
26.01.2017
Cessa 1 membro
09.02.2017
Aderisce 1 membro
28.02.2017
Cessa 1 membro
16.06.2017
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
Cessa 1 membro
29.06.2017
Cessano 2 membri