Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
CIVICI E INNOVATORI
(già SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (SCPI) fino a 11.10.2016)
Dal 19 marzo 2013 al 10 luglio 2017
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 giugno 2017 al 9 luglio 2017
-
-
Bruno Molea
-
dal 18.12.2013 al 10.07.2017
Membro
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
-
-
Roberta Oliaro
-
dal 14.07.2016 al 10.07.2017
Membro
dal 19.03.2013 al 10.07.2017
-
-
Bruno Molea
-
dal 18.12.2013 al 10.07.2017
Membro
dal 19.03.2013 al 10.07.2017