Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 giugno 1958 al 17 luglio 1959
-
Vengono eletti
-
Presidente
Palmiro Togliatti
VicePresidente
Fausto Gullo,
Giancarlo Pajetta
Membro del c.d.
Celeste Carlo Negarville,
Vittorio Bardini,
Edoardo d'Onofrio,
Renato Degli Esposti,
Enrico Fogliazza,
Italo Nicoletto,
Luciano Romagnoli,
Mauro Tognoni,
Gelasio Adamoli,
Mario Alicata,
Vittorio Vidali,
Luciana Viviani,
Renzo Laconi,
Davide Ulisse Lajolo,
Giorgio Napolitano,
Aldo Natoli,
Giuliano Pajetta
Segretario
Raffaele De Grada,
Guido Mazzoni,
Michele Magno,
Massimo Caprara
-
Aderiscono
-
Celeste Carlo Negarville,
Nicola Fasano,
Nicola Musto,
Giovanni Villa,
Guido Faletra,
Umberto Sannicolo',
Silvano Montanari,
Anselmo Pucci,
Gelasio Adamoli,
Giuseppe Alberganti,
Mario Alicata,
Silvio Ambrosini,
Giorgio Amendola,
Pietro Amendola,
Ferdinando Amiconi,
Ludovico Angelini,
Giuseppe Angelini,
Mario Angelucci,
Giovanni Arenella,
Mario Assennato,
Walter Audisio,
Orazio Barbieri,
Vittorio Bardini,
Anelito Barontini,
Ugo Bartesaghi,
Ezio Beccastrini,
Adele Bei Ciufoli,
Gino Beltrame,
Michele Bianco,
Teodoro Bigi,
Arrigo Boldrini,
Gina Borellini,
Giovanni Bottonelli,
Giuseppe Brighenti,
Giuseppe Bufardeci,
Franco Busetto,
Aldo Buzzelli,
Giuseppe Sebastiano Calasso,
Marino Calvaresi,
Alfio Caponi,
Massimo Caprara,
Alarico Carrassi,
Severino Cavazzini,
Giulio Cerreti,
Claudio Cianca,
Maria Lisa Cinciari Rodano,
Amerigo Clocchiatti,
Arturo Colombi,
Angelo Compagnoni,
Luigi Conte,
Edoardo d'Onofrio,
Cesare Dami,
Raffaele De Grada,
Pancrazio Antonino De Pasquale,
Renato Degli Esposti,
Salvatore Di Benedetto,
Luigi Di Paolantonio,
Laura Diaz,
Virgilio Failla,
Francesco Ferrari,
Adolfo Fiumano',
Enrico Fogliazza,
Carlo Francavilla,
Raffaele Franco,
Vittorio Giorgi,
Mario Gomez d'Ayala,
Dante Gorreri,
Feliciano Granati,
Luigi Grezzi,
Pietro Grifone,
Giovanni Grilli,
Alberto Guidi,
Fausto Gullo,
Pietro Ingrao,
Gabriele Invernizzi,
Nilde Iotti,
Federico Kuntze,
Renzo Laconi,
Davide Ulisse Lajolo,
Luciano Lama,
Francesco Leone,
Girolamo Li Causi,
Fausto Maria Liberatore,
Luigi Longo,
Clemente Maglietta,
Michele Magno,
Ugo Marchesi,
Salvatore Mariconda,
Guido Mazzoni,
Silvio Messinetti,
Gennaro Miceli,
Angiola Minella Molinari,
Vincenzo Misefari,
Armando Monasterio,
Otello Montanari,
Vincenzo Moscatelli,
Rino Nanni,
Otello Nannuzzi,
Giorgio Napolitano,
Aldo Natoli,
Alessandro Natta,
Italo Nicoletto,
Anna Grasso Nicolosi,
Agostino Novella,
Giuliano Pajetta,
Giancarlo Pajetta,
Giuseppe Pellegrino,
Francesco Pezzino,
Antonino Pino,
Ignazio Pirastu,
Luigi Polano,
Leonello Raffaelli,
Riccardo Ravagnan,
Giuseppina Re,
Mario Roffi,
Luciano Romagnoli,
Antonio Romeo,
Maria Maddalena Rossi,
Paolo Mario Rossi,
Salvatore Russo,
Enzo Santarelli,
Ezio Santarelli,
Sergio Scarpa,
Raffaele Sciorilli Borrelli,
Adriano Seroni,
Leonardantonio Sforza,
Renzo Silvestri,
Francesco Soliano,
Giulio Spallone,
Giuseppe Speciale,
Egidio Sulotto,
Palmiro Togliatti,
Mauro Tognoni,
Attilio Trebbi,
Ferdinando Vacchetta,
Carlo Venegoni,
Giorgio Vestri,
Vittorio Vidali,
Luciana Viviani,
Antonio Zoboli
-
-
Fausto Gullo
-
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Vittorio Bardini
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Enrico Fogliazza
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Italo Nicoletto
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Mauro Tognoni
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Gelasio Adamoli
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Mario Alicata
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Vittorio Vidali
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Luciana Viviani
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Renzo Laconi
-
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Aldo Natoli
-
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Giuliano Pajetta
-
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Guido Mazzoni
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Michele Magno
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Massimo Caprara
-
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963