Gruppi del XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
(già DEMOCRATICO CRISTIANO (DC) fino a 27.01.1994)
Dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 aprile 1992 al 24 maggio 1992
-
Aderiscono
-
Oscar Luigi Scalfaro,
Nino Cristofori,
Giovanni Goria,
Emilio Colombo,
Maurizio Giraldi,
Benedetto Vincenzo Nicotra,
Alberto Michelini,
Mariotto Segni,
Giovanni Rivera,
Alfredo Vito,
Alberto Alessi,
Giovanni Alterio,
Pasqualino Biafora,
Giuseppe Caroli,
Pier Ferdinando Casini,
Mario d'Acquisto,
Salvatore d'Alia,
Francesco d'Onofrio,
Franco Fausti,
Luigi Foti,
Ombretta Fumagalli Carulli,
Carlo Giovanardi,
Giacomo Gualco,
Francesco Paolo Iannuzzi,
Angelo La Russa,
Silvio Lega,
Giuseppe Leone,
Mario Clemente Mastella,
Carmine Mensorio,
Giovanni Mongiello,
Santino Pagano,
Francesco Polizio,
Fabrizio Abbate,
Michelangelo Agrusti,
Vincenzo Alaimo,
Gianfranco Aliverti,
Giuseppe Aloise,
Piero Angelini,
Giovanni Francesco Antoci,
Lino Armellin,
Giuseppe Astone,
Gianfranco Astori,
Luciano Azzolini,
Romano Baccarini,
Enzo Balocchi,
Luigi Baruffi,
Stefano Berni,
Danilo Bertoli,
Gerardo Bianco,
Mario Biasci,
Andriano Biasutti,
Giuseppe Bicocchi,
Vincenzo Binetti,
Tommaso Bisagno,
Mario Gerolamo Giovanni Boi,
Vito Bonsignore,
Giancarlo Borra,
Andrea Borri,
Giuseppe Botta,
Francesco Bruni,
Paolo Caccia,
Francesco Cafarelli,
Antonio Cancian,
Salvatore Cardinale,
Rodolfo Carelli,
Luca Carli,
Clemente Carta,
Cosimo Casilli,
Carlo Casini,
Pierluigi Castagnetti,
Guido Castellotti,
Tiberio Cecere,
Adriano Ciaffi,
Franco Ciliberti,
Tancredi Cimmino,
Paolo Cirino Pomicino,
Sergio Coloni,
Calogero Corrao,
Umberto Corsi,
Silvia Costa,
Vincenzino Culicchia,
Cesare Cursi,
Florindo d'Aimmo,
Mario Dal Castello,
Ciriaco De Mita,
Giuseppe Degennaro,
Paolo Del Mese,
Teresio Delfino,
Cosimo Damiano Di Giuseppe,
Fernando Di Laura Frattura,
Giovanni Di Mauro,
Lino Diana,
Luigi Farace,
Luciano Faraguti,
Wilmo Ferrari,
Francesco Ferrari,
Publio Fiori,
Arnaldo Forlani,
Roberto Formigoni,
Giuseppe Fortunato,
Franco Foschi,
Carlo Fracanzani,
Mario Frasson,
Lucia Fronza Crepaz,
Domenico Galbiati,
Giancarlo Galli,
Mariapia Garavaglia,
Giuseppe Gargani,
Remo Gaspari,
Luciano Gelpi,
Tarcisio Gitti,
Settimo Gottardo,
Luigi Grillo,
Ugo Grippo,
Antonio Iodice,
Girolamo La Penna,
Pasquale Lamorte,
Vito Lattanzio,
Ferdinando Latteri,
Pino Leccisi,
Antonio Lia,
Agazio Loiero,
Antonino Lombardo,
Pino Lucchesi,
Renzo Lusetti,
Raimondo Maira,
Piergiovanni Malvestio,
Vincenzo Mancini,
Manfredo Manfredi,
Calogero Mannino,
Leone Manti,
Ferdinando Margutti,
Franco Marini,
Pietro Mastranzo,
Antonio Matarrese,
Sergio Mattarella,
Giuseppe Matulli,
Angelo Mazzola,
Daniela Mazzuconi,
Salvatore Meleleo,
Elio Mensurati,
Riccardo Misasi,
Maria Moioli Vigano',
Gianfranco Morgando,
Gabriele Mori,
Vito Napoli,
Anna Nenna d'Antonio,
Rosario Nicolosi,
Anna Maria Nucci Mauro,
Giovanni Paciullo,
Maurizio Paladini,
Renzo Patria,
Mario Perani,
Vincenzo Perrone,
Roberto Pinza,
Matteo Piredda,
Pino Pisicchio,
Giovanni Polidoro,
Giovanni Prandini,
Carmelo Pujia,
Bruno Randazzo,
Marco Ravaglioli,
Romeo Ricciuti,
Vito Riggio,
Luigi Rinaldi,
Virginio Rognoni,
Angelino Rojch,
Giacomo Rosini,
Alberto Rossi,
Raffaele Russo,
Ivo Russo,
Nicola Sanese,
Carlo Sangalli,
Giuseppe Santonastaso,
Giorgio Santuz,
Angelo Sanza,
Orazio Sapienza,
Giuseppe Saretta,
Riccardo Sartoris,
Gastone Savio,
Vittorio Sbardella,
Guglielmo Scarlato,
Antonio Scavone,
Vincenzo Scotti,
Giuseppe Serra,
Giuliano Silvestri,
Pietro Soddu,
Vincenzo Sorice,
Bruno Tabacci,
Antonio Tancredi,
Eugenio Tarabini,
Mario Tassone,
Giovanna Tealdi,
Raffaele Tiscar,
Giuseppe Torchio,
Paolo Tuffi,
Salvatore Urso,
Gaetano Vairo,
Salvatore Varriale
-
-
Gerardo Bianco
-
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 30.04.1992 al 27.01.1994