Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
FEDERALISTA EUROPEO
Dal 16 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 giugno 1990 al 1 luglio 1990
-
-
Mauro Mellini
-
dal 16.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 16.07.1987 al 22.04.1992