Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
FEDERALISTA EUROPEO
Dal 16 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 marzo 1992 al 21 aprile 1992
-
-
Mauro Mellini
-
dal 16.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 16.07.1987 al 22.04.1992