Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/ FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
(già FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (FL) fino a 08.09.2010)
(già FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA (FLI) fino a 25.04.2011)
Dal 30 luglio 2010 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Italo Bocchino
dal 04.08.2010 al 25.02.2011
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Benedetto Della Vedova
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Vicepresidenti vicario
Carmelo Briguglio
dal 27.04.2011 al 14.03.2013
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Benedetto Della Vedova
dal 04.08.2010 al 25.02.2011
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Vicepresidenti
Carmelo Briguglio
dal 25.02.2011 al 26.04.2011
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Giorgio Conte
dal 04.08.2010 al 14.03.2013
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Chiara Moroni
dal 07.09.2010 al 25.02.2011
Membro dal 07.09.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Carmine Santo Patarino
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Membri del c.d.
Giuseppe Consolo
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Aldo Di Biagio
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Francesco Proietti Cosimi
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Tesoriere
Chiara Moroni
dal 07.09.2010 al 14.03.2013
Membro dal 07.09.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Delegato d'aula
Chiara Moroni
dal 08.09.2010 al 25.02.2011
Membro dal 07.09.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
altri membri
Giuseppe Angeli
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 17.11.2010
Luca Giorgio Barbareschi
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 21.02.2011
Claudio Barbaro
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Luca Bellotti
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 22.02.2011
Giulia Bongiorno
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Antonio Buonfiglio
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 03.11.2011
Giulia Cosenza
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 24.03.2011
Francesco Divella
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Benedetto Fabio Granata
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Donato Lamorte
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Antonino Lo Presti
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 19.12.2012
Roberto Menia
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Silvano Moffa
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 14.12.2010
Angela Napoli
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 16.01.2013
Gianfranco Paglia
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Flavia Perina
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Catia Polidori
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 14.12.2010
Enzo Raisi
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Andrea Ronchi
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 15.07.2011
Alessandro Ruben
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Souad Sbai
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 27.09.2010
Giuseppe Scalia
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 15.07.2011
Maria Grazia Siliquini
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 15.12.2010
Mirko Tremaglia
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 30.12.2011
Adolfo Urso
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 15.07.2011
Gianfranco Fini
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Giampiero Catone
dal 23.09.2010 al 15.12.2010
Roberto Rosso
dal 04.11.2010 al 21.02.2011
Daniele Toto
dal 04.11.2010 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Luigi Muro
dal 22.03.2011 al 25.04.2011
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
Deodato Scanderebech
dal 27.09.2011 al 14.03.2013
Daniele Galli
dal 29.02.2012 al 14.03.2013
Storia
Composizione storica
30.07.2010
Aderiscono 33 membri
04.08.2010
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
07.09.2010
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Aderisce 1 membro
08.09.2010
Viene eletto 1 Delegato d'aula
Aderiscono 35 membri
Cessano 34 membri
23.09.2010
Aderisce 1 membro
27.09.2010
Cessa 1 membro
04.11.2010
Aderiscono 2 membri
17.11.2010
Cessa 1 membro
14.12.2010
Cessano 2 membri
15.12.2010
Cessano 2 membri
21.02.2011
Cessano 2 membri
22.02.2011
Cessa 1 membro
25.02.2011
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
22.03.2011
Aderisce 1 membro
24.03.2011
Cessa 1 membro
25.04.2011
Cessano 29 membri
26.04.2011
Aderiscono 29 membri
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.04.2011
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
15.07.2011
Cessano 3 membri
27.09.2011
Aderisce 1 membro
03.11.2011
Cessa 1 membro
30.12.2011
Cessa 1 membro
29.02.2012
Aderisce 1 membro
19.12.2012
Cessa 1 membro
16.01.2013
Cessa 1 membro