Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
(già FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (FL) fino a 08.09.2010)
(già FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA (FLI) fino a 25.04.2011)
Dal 30 luglio 2010 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 settembre 2010 al 22 settembre 2010
-
Cessano
-
Giuseppe Angeli,
Luca Giorgio Barbareschi,
Claudio Barbaro,
Luca Bellotti,
Italo Bocchino,
Giulia Bongiorno,
Carmelo Briguglio,
Antonio Buonfiglio,
Giuseppe Consolo,
Giorgio Conte,
Giulia Cosenza,
Benedetto Della Vedova,
Aldo Di Biagio,
Francesco Divella,
Benedetto Fabio Granata,
Donato Lamorte,
Antonino Lo Presti,
Roberto Menia,
Silvano Moffa,
Angela Napoli,
Gianfranco Paglia,
Carmine Santo Patarino,
Flavia Perina,
Catia Polidori,
Francesco Proietti Cosimi,
Enzo Raisi,
Andrea Ronchi,
Alessandro Ruben,
Souad Sbai,
Giuseppe Scalia,
Maria Grazia Siliquini,
Mirko Tremaglia,
Adolfo Urso,
Chiara Moroni
-
Aderiscono
-
Souad Sbai,
Giuseppe Angeli,
Silvano Moffa,
Catia Polidori,
Maria Grazia Siliquini,
Luca Giorgio Barbareschi,
Luca Bellotti,
Giulia Cosenza,
Claudio Barbaro,
Italo Bocchino,
Giulia Bongiorno,
Carmelo Briguglio,
Antonio Buonfiglio,
Giuseppe Consolo,
Giorgio Conte,
Benedetto Della Vedova,
Aldo Di Biagio,
Francesco Divella,
Gianfranco Fini,
Benedetto Fabio Granata,
Donato Lamorte,
Antonino Lo Presti,
Roberto Menia,
Chiara Moroni,
Angela Napoli,
Gianfranco Paglia,
Carmine Santo Patarino,
Flavia Perina,
Francesco Proietti Cosimi,
Enzo Raisi,
Andrea Ronchi,
Alessandro Ruben,
Giuseppe Scalia,
Mirko Tremaglia,
Adolfo Urso
-
-
Italo Bocchino
-
dal 04.08.2010 al 25.02.2011
Membro
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Benedetto Della Vedova
-
dal 04.08.2010 al 25.02.2011
Membro
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Giorgio Conte
-
dal 04.08.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Chiara Moroni
-
dal 07.09.2010 al 25.02.2011
Membro
dal 07.09.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Chiara Moroni
-
dal 07.09.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 07.09.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Chiara Moroni
-
dal 08.09.2010 al 25.02.2011
Membro
dal 07.09.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Luca Bellotti
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 22.02.2011
-
-
Giulia Cosenza
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 24.03.2011
-
-
Aldo Di Biagio
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Donato Lamorte
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Roberto Menia
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Silvano Moffa
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 14.12.2010
-
-
Angela Napoli
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Flavia Perina
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Catia Polidori
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 14.12.2010
-
-
Enzo Raisi
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Andrea Ronchi
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011
-
-
Souad Sbai
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 27.09.2010
-
-
Adolfo Urso
-
dal 30.07.2010 al 08.09.2010
dal 08.09.2010 al 25.04.2011