Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
(già FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (FL) fino a 08.09.2010)
(già FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA (FLI) fino a 25.04.2011)
Dal 30 luglio 2010 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 26 aprile 2011
-
Aderiscono
-
Andrea Ronchi,
Giuseppe Scalia,
Adolfo Urso,
Antonio Buonfiglio,
Mirko Tremaglia,
Antonino Lo Presti,
Angela Napoli,
Claudio Barbaro,
Italo Bocchino,
Giulia Bongiorno,
Carmelo Briguglio,
Giuseppe Consolo,
Giorgio Conte,
Benedetto Della Vedova,
Aldo Di Biagio,
Francesco Divella,
Gianfranco Fini,
Benedetto Fabio Granata,
Donato Lamorte,
Roberto Menia,
Chiara Moroni,
Luigi Muro,
Gianfranco Paglia,
Carmine Santo Patarino,
Flavia Perina,
Francesco Proietti Cosimi,
Enzo Raisi,
Alessandro Ruben,
Daniele Toto
-
-
Giorgio Conte
-
dal 04.08.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Giuseppe Consolo
-
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Aldo Di Biagio
-
dal 25.02.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Chiara Moroni
-
dal 07.09.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 26.04.2011 al 14.03.2013