Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
LEGA NORD
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 luglio 1995 al 12 marzo 1996
-
-
Vito Gnutti
-
dal 06.07.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Giuseppe Leoni
-
dal 16.06.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Mauro Michielon
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Luigi Rossi
-
dal 16.06.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996