Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
LEGA NORD PADANIA
(già LEGA PADANIA (LEGA PAD.) fino a 22.05.1996)
(già LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (LEGA N-PAD) fino a 29.07.1999)
(già LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (LFNIP) fino a 17.02.2000)
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 maggio 1996 al 21 maggio 1996
-
Aderiscono
-
Diego Alborghetti,
Uber Anghinoni,
Daniele Apolloni,
Luca Bagliani,
Edouard Ballaman,
Maurizio Balocchi,
Paolo Bampo,
Mario Lucio Barral,
Giovanna Bianchi Clerici,
Mario Borghezio,
Rinaldo Bosco,
Umberto Bossi,
Roberto Calderoli,
Fabio Calzavara,
Davide Caparini,
Enrico Cavaliere,
Alessandro Ce',
Giacomo Chiappori,
Umberto Chincarini,
Elena Ciapusci,
Paolo Colombo,
Domenico Comino,
Pierluigi Copercini,
Giuseppe Covre,
Fiorenzo Dalla Rosa,
Gianpaolo Dozzo,
Luciano Dussin,
Guido Dussin,
Roberto Faustinelli,
Carlo Fongaro,
Rolando Fontan,
Pietro Fontanini,
Francesco Formenti,
Carlo Ambrogio Frigerio,
Luciana Frosio Roncalli,
Franca Gambato,
Giancarlo Giorgetti,
Simone Gnaga,
Roberto Grugnetti,
Alberto Lembo,
Roberto Ernesto Maroni,
Piergiorgio Martinelli,
Mauro Michielon,
Daniele Molgora,
Giancarlo Pagliarini,
Ugo Parolo,
Ettore Pirovano,
Domenico Pittino,
Irene Pivetti,
Cesare Rizzi,
Flavio Rodeghiero,
Daniele Roscia,
Oreste Rossi,
Daniela Santandrea,
Stefano Signorini,
Stefano Stefani,
Giacomo Stucchi,
Silvestri Terzi,
Luigino Vascon
-
-
Domenico Comino
-
dal 15.05.1996 al 22.05.1996
Membro
dal 15.05.1996 al 22.05.1996