Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
LEGA NORD PADANIA
(già LEGA PADANIA (LEGA PAD.) fino a 22.05.1996)
(già LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (LEGA N-PAD) fino a 29.07.1999)
(già LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (LFNIP) fino a 17.02.2000)
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 giugno 1997 al 28 settembre 1998
-
-
Domenico Comino
-
dal 22.05.1996 al 08.07.1999
Membro
dal 22.05.1996 al 26.07.1999
-
-
Alberto Lembo
-
dal 22.05.1996 al 29.07.1999
Membro
dal 22.05.1996 al 29.07.1999
-
-
Enrico Cavaliere
-
dal 22.05.1996 al 23.05.2000
Membro
dal 22.05.1996 al 29.07.1999
-
-
Pietro Fontanini
-
dal 22.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 22.05.1996 al 29.07.1999