Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 marzo 1996 al 26 marzo 1996
-
-
Mauro Guerra
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 20.06.1995 al 08.05.1996
-
-
Luciano Caveri
-
dal 13.03.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996