Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/ MOVIMENTO 5 STELLE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO 5 STELLE
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 febbraio 2014 al 31 marzo 2014
Cessano
Ivan Catalano
,
Alessio Tacconi
Presidente
Riccardo Nuti
dal 24.07.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013 al 18.04.2017
Vicepres. vicario - portavoce
Federico d'Inca'
dal 17.12.2013 al 01.04.2014
Vicepresidenti
Giuseppe d'Ambrosio
dal 20.05.2013 al 04.09.2014
Dalila Nesci
dal 20.05.2013 al 04.09.2014
Giuseppe Brescia
dal 17.12.2013 al 01.04.2014
Tesoriere
Arianna Spessotto
dal 15.04.2013 al 04.09.2014
Segretario
Azzurra Pia Maria Cancelleri
dal 15.04.2013 al 04.09.2014
Delegati d'aula
Giuseppe d'Ambrosio
dal 08.04.2013 al 04.09.2014
Dalila Nesci
dal 08.04.2013 al 04.09.2014
altri membri
Ivan Catalano
dal 19.03.2013 al 27.02.2014
Alessio Tacconi
dal 19.03.2013 al 27.02.2014
Massimo Artini
dal 19.03.2013 al 30.11.2014
Paola Pinna
dal 19.03.2013 al 30.11.2014
Tommaso Curro'
dal 19.03.2013 al 17.12.2014
Cristian Iannuzzi
dal 19.03.2013 al 09.01.2015
Marco Baldassarre
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Sebastiano Barbanti
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Eleonora Bechis
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Mara Mucci
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Aris Prodani
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Walter Rizzetto
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Gessica Rostellato
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Samuele Segoni
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Tancredi Turco
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Giulia Di Vita
dal 19.03.2013 al 18.04.2017
Claudia Mannino
dal 19.03.2013 al 20.04.2017
Storia
Composizione storica
19.03.2013
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Aderiscono 109 membri
08.04.2013
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
15.04.2013
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
20.05.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
06.06.2013
Cessano 2 membri
10.06.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
25.06.2013
Cessa 1 membro
24.07.2013
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
20.09.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
17.12.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.02.2014
Cessano 2 membri
01.04.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.07.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.09.2014
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Tesoriere lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
13.10.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
22.10.2014
Viene eletto 1 Vicepresidente
30.11.2014
Cessano 2 membri
17.12.2014
Cessa 1 membro
09.01.2015
Cessa 1 membro
27.01.2015
Cessano 9 membri
10.02.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
25.03.2015
Viene eletto 1 Segretario
Il Presidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
13.05.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.06.2015
Viene eletto il Presidente
06.08.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
09.09.2015
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Tesoriere lascia l'incarico
09.12.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
10.03.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.03.2016
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
09.06.2016
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.10.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 3
1 Tesoriere lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
21.12.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.04.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
10.04.2017
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
18.04.2017
Cessano 2 membri
20.04.2017
Cessa 1 membro
04.07.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.09.2017
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
18.09.2017
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
19.10.2017
Viene eletto 1 Tesoriere
1 Tesoriere lascia l'incarico
13.11.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
12.02.2018