Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/ MOVIMENTO 5 STELLE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO 5 STELLE
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 luglio 2017 al 10 settembre 2017
Vengono eletti
VicePresidente vicario - portavoce
Simone Valente
VicePresidente
Daniele Pesco
Lasciano l'incarico
VicePresidente vicario - portavoce
Roberto Fico
VicePresidente
Simone Valente
Presidente
Andrea Cecconi
dal 09.06.2016 al 11.09.2017
Vicepresidenti vicario - portavoce
Roberto Fico
dal 03.04.2017 al 04.07.2017
Simone Valente
dal 04.07.2017 al 13.11.2017
Vicepresidenti
Francesco d'Uva
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Maria Edera Spadoni
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Simone Valente
dal 03.04.2017 al 04.07.2017
Daniele Pesco
dal 04.07.2017 al 13.11.2017
Tesoriere
Laura Castelli
dal 03.10.2016 al 19.10.2017
Delegati d'aula
Francesco d'Uva
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Maria Edera Spadoni
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Altri membri
Storia
Composizione storica
19.03.2013
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Aderiscono 109 membri
08.04.2013
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
15.04.2013
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
20.05.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
06.06.2013
Cessano 2 membri
10.06.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
25.06.2013
Cessa 1 membro
24.07.2013
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
20.09.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
17.12.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.02.2014
Cessano 2 membri
01.04.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.07.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.09.2014
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Tesoriere lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
13.10.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
22.10.2014
Viene eletto 1 Vicepresidente
30.11.2014
Cessano 2 membri
17.12.2014
Cessa 1 membro
09.01.2015
Cessa 1 membro
27.01.2015
Cessano 9 membri
10.02.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
25.03.2015
Viene eletto 1 Segretario
Il Presidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
13.05.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.06.2015
Viene eletto il Presidente
06.08.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
09.09.2015
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Tesoriere lascia l'incarico
09.12.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
10.03.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.03.2016
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
09.06.2016
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.10.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 3
1 Tesoriere lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
21.12.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.04.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
10.04.2017
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
18.04.2017
Cessano 2 membri
20.04.2017
Cessa 1 membro
04.07.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.09.2017
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
18.09.2017
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
19.10.2017
Viene eletto 1 Tesoriere
1 Tesoriere lascia l'incarico
13.11.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
12.02.2018