Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 novembre 1956 al 12 novembre 1956
-
-
Alfredo Covelli
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Giuseppe Basile
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Nunzio Caroleo
-
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958