Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 dicembre 1956 al 20 dicembre 1956
-
-
Alfredo Covelli
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Giuseppe Basile
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Nunzio Caroleo
-
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958