Organi del
Comitato per la legislazione
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 maggio 2013 al 6 marzo 2014
Presidente
-
-
Salvatore Cicu
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 08.05.2013 al 07.03.2014
Membro
dal 08.05.2013
al 25.06.2014
Segretario
-
-
Francesca Businarolo
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 08.05.2013 al 22.03.2018
Membro
dal 08.05.2013
al 22.03.2018