Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno - luglio 1964 (SIFAR)
15 aprile 1969 - 15 dicembre 1970
(ai sensi della legge 31 marzo 1969 n. 93 prorogata con leggi 1 agosto 1969 n. 472, 24 dicembre 1969 n. 979 e 20 luglio 1970 n. 570)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 maggio 1969 al 20 maggio 1969
Presidente
-
-
Giuseppe Alessi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 15.04.1969 al 15.12.1970
Membro
dal 15.04.1969
al 15.12.1970
Segretari
-
-
Ugo Spagnoli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 15.04.1969 al 15.12.1970
Membro
dal 15.04.1969
al 15.12.1970