Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1686 "bilancio di previsione dello stato per l'anno 1965"
30 ottobre 1964 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 novembre 1964 al 31 ottobre 1965
Presidente
-
-
Ugo La Malfa
PARTITO REPUBBLICANO
-
dal 30.10.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 30.10.1964
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Aurelio Curti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.10.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 30.10.1964
al 04.06.1968
-
-
Virgilio Failla
COMUNISTA
-
dal 30.10.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 30.10.1964
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Umberto Righetti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 30.10.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 30.10.1964
al 04.06.1968