Organi del
Giunta delle elezioni
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 ottobre 1970 al 29 ottobre 1970
Presidente
-
-
Guido Gonella
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 23.01.1969 al 24.05.1972
Membro
dal 23.01.1969
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Mario Lizzero
-
dal 18.06.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 05.06.1968
al 24.05.1972