Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 luglio 1990 al 25 luglio 1990
Presidente
-
-
Silvano Labriola
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Adriano Ciaffi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Silvia Barbieri
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 17.07.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Mario Frasson
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Massimo Pacetti
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 17.07.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992