Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 gennaio 1988 al 28 gennaio 1988
Presidente
-
-
Silvano Labriola
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Adriano Ciaffi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Silvia Barbieri
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Flora Calvanese
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 14.11.1988
Membro
dal 04.08.1987
al 14.11.1988
-
-
Vincenzo Binetti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 10.05.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992