Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
25 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 giugno 1994 al 12 giugno 1994
Presidente
-
-
Gustavo Selva
ALLEANZA NAZIONALE - MSI
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Vicepresidenti
-
-
Sergio Mattarella
PARTITO POPOLARE ITALIANO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Roberto Ronchi
LEGA NORD
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Segretari
-
-
Italo Aldo Reale
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996