Organi del
I Commissione (Affari costituzionali - organizzazione dello Stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 dicembre 1966 al 9 gennaio 1967
Presidente
-
-
Renato Ballardini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
COMUNISTA
-
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Renato Tozzi Condivi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Vittorio Martuscelli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Otello Nannuzzi
COMUNISTA
-
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968