Organi del
I Commissione (Affari costituzionali - organizzazione dello Stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 dicembre 1984 al 10 dicembre 1984
Presidente
-
-
Silvano Labriola
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Augusto Barbera
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Piergiorgio Bressani
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 25.01.1984 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 15.01.1986
Segretari
-
-
Lucio Strumendo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Tommaso Alibrandi
REPUBBLICANO
-
dal 10.10.1984 al 24.09.1985
Membro
dal 25.09.1984
al 01.07.1987