Organi del
II Commissione Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 agosto 1969 al 1 settembre 1969
Presidente
-
-
Achille Corona
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Gino Mattarelli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Davide Ulisse Lajolo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Alessandro Reggiani
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 02.09.1969
Membro
dal 10.07.1968
al 02.09.1969
-
-
Nicola Pagliarani
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 16.06.1971