Organi del
II Commissione Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 25 gennaio 1972
Presidente
-
-
Achille Corona
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972