Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
II Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
II Commissione Rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 gennaio 1954 al 9 febbraio 1954
lascia l'incarico
Segretario
Giovanni Battista Scaglia
viene eletto
Segretario
Giuseppe Vedovato
Segretario
Giuseppe Vedovato
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 19.01.1954 al 30.06.1954
Naviga
Storia
Composizione storica
01.07.1953
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 32 membri
19.01.1954
viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
10.02.1954
cessa 1 membro
11.02.1954
sono assegnati 2 membri
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessano 4 membri
12.02.1954
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
16.02.1954
è assegnato 1 membro
10.03.1954
è assegnato 1 membro
30.06.1954
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1954
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
07.07.1954
sono assegnati 2 membri
01.03.1955
è assegnato 1 membro
30.06.1955
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 3 membri
01.07.1955
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
06.07.1955
cessano 2 membri
09.07.1955
cessano 2 membri
20.07.1955
sono assegnati 7 membri
15.12.1955
cessa 1 membro
30.06.1956
cessa 1 membro
09.07.1956
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
10.07.1956
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
30.06.1957
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1957
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
01.10.1957
cessa 1 membro
21.01.1958
cessa 1 membro
Gruppi
DEMOCRATICO CRISTIANO (1)