Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 giugno 1996 al 10 luglio 1996
-
sono assegnati
-
Franco Danieli,
Vittorio Sgarbi,
Ramon Mantovani,
Marco Pezzoni,
Enrico Boselli,
Maurizio Bertucci,
Fausto Bertinotti,
Lamberto Dini,
Federico Guglielmo Lento,
Umberto Bossi,
Irene Pivetti,
Rosario Olivo,
Enzo Trantino,
Antonio Di Bisceglie,
Michele Rallo,
Carlo Leoni,
Sergio Mattarella,
Umberto Ranieri,
Pier Ferdinando Casini,
Achille Occhetto,
Franco Marini,
Giovanna Melandri,
Elio Massimo Palmizio,
Marco Zacchera,
Fabio Calzavara,
Antonio Ruberti,
Silvana Dameri,
Valerio Calzolaio,
Giovanni Bianchi,
Roberto Ernesto Maroni,
Mario Brunetti,
Fabio Evangelisti,
Mirko Tremaglia,
Giuliano Urbani,
Gualberto Niccolini,
Silvio Berlusconi,
Francesco Maria Amoruso,
Dario Rivolta,
Gabriele Cimadoro,
Rocco Buttiglione,
Mario Valducci,
Antonio Martino,
Nilde Iotti,
Beniamino Andreatta,
Sandra Fei,
Gustavo Selva,
Stefano Morselli,
Vito Leccese,
Raffaele Costa,
Romano Prodi,
Famiano Crucianelli
Presidente
-
-
Achille Occhetto
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Vito Leccese
MISTO
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Giuliano Urbani
FORZA ITALIA
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 01.07.1999