Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 novembre 1999 al 6 dicembre 1999
Presidente
-
-
Achille Occhetto
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Vito Leccese
MISTO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Enzo Trantino
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Segretari
-
-
Federico Guglielmo Lento
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Gualberto Niccolini
FORZA ITALIA
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001