Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 luglio 2002 al 14 luglio 2002
Presidente
-
-
Gustavo Selva
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Vicepresidenti
-
-
Umberto Ranieri
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Dario Rivolta
FORZA ITALIA
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Laura Cima
MISTO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006