Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 settembre 2005 al 2 ottobre 2005
Presidente
-
-
Gustavo Selva
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Vicepresidenti
-
-
Umberto Ranieri
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Dario Rivolta
FORZA ITALIA
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Laura Cima
MISTO
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006