Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
III Commissione Affari esteri - emigrazione
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 dicembre 1960 al 29 giugno 1961
cessa
Guido Mazzali
Presidente
Giuseppe Maria Bettiol
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 30.09.1960 al 30.06.1961
Vicepresidente
Giuseppe Vedovato
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 30.09.1960 al 30.06.1961
Segretario
Mariano Pintus
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 30.09.1960 al 30.06.1961
Naviga
Storia
Composizione storica
12.06.1958
sono assegnati 37 membri
18.06.1958
sono assegnati 2 membri
30.07.1958
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
10.03.1959
il Presidente lascia l'incarico
11.03.1959
viene eletto il Presidente
30.06.1959
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 9 membri
01.07.1959
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 4 membri
18.07.1959
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
23.07.1959
è assegnato 1 membro
17.11.1959
viene eletto 1 Vicepresidente
04.04.1960
cessa 1 membro
30.06.1960
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
01.07.1960
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 6 membri
30.09.1960
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
24.12.1960
cessa 1 membro
30.06.1961
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
01.07.1961
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
30.06.1962
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 3 membri
01.07.1962
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
18.02.1963
cessa 1 membro
Gruppi
DEMOCRATICO CRISTIANO (3)
COMUNISTA (1)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (1)