Organi del
IV Commissione (Difesa)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 aprile 1990 al 20 giugno 1990
Presidente
-
-
Valerio Zanone
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 08.11.1990
Membro
dal 04.08.1987
al 08.11.1990
Vicepresidenti
-
-
Paolo Caccia
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Isaia Gasparotto
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Guido Alberini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992