Organi del
IV Commissione (Difesa)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 gennaio 1991 al 11 febbraio 1991
Presidente
-
-
Raffaele Costa
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 16.01.1991 al 15.10.1991
Membro
dal 14.11.1990
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Paolo Caccia
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Isaia Gasparotto
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Guido Alberini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992