Organi del
IV Commissione (Difesa)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 7 ottobre 2014
Presidente
-
-
Elio Vito
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Massimo Artini
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Salvatore Piccolo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Paolo Bernini
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 08.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018