Organi del
IV Commissione (Difesa)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 24 novembre 2015
Vicepresidenti
-
-
Massimo Artini
MISTO
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Elio Massimo Palmizio
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Salvatore Piccolo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018