Organi del
IV Commissione Giustizia
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 febbraio 1973 al 6 luglio 1973
Presidente
-
-
Oronzo Reale
PARTITO REPUBBLICANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Renato Dell'Andro
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 12.07.1973
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Ugo Spagnoli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Vito Vittorio Lenoci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 12.07.1973
Membro
dal 25.05.1972
al 17.01.1975
-
-
Maria Eletta Martini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976