Organi del
IV Commissione Giustizia
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 14 gennaio 1975
Vicepresidenti
-
-
Angelo Castelli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Ugo Spagnoli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Maria Eletta Martini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Livio Stefanelli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976