Organi del
IX Commissione Lavori pubblici
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 luglio 1963 al 11 luglio 1963
-
sono assegnati
-
Renzo Helfer,
Danilo de' Cocci,
Carlo Bottari,
Antonio Guarra,
Giuseppe Fracassi,
Franco Busetto,
Pasquale Poerio,
Vittorio Calvetti,
Franco Zappa,
Mario Ottieri,
Alberto Todros,
Spartaco Beragnoli,
Renato Colombo,
Costante Degan,
Camillo Ripamonti,
Antonio Guariento,
Francesco Cavallaro,
Pancrazio Antonino De Pasquale,
Vittorino Carra,
Agostino Greggi,
Loris Biagioni,
Raffaele Di Nardo,
Benedetto Cottone,
Antonio Bisaglia,
Giuseppe Angelini,
Nicola Rinaldi,
Angelo Maria Jacazzi,
Ivano Curti,
Corrado Terranova,
Guido Ceccherini,
Pio Alessandrini,
Claudio Cianca,
Archimede Taverna,
Giovanni d'Antonio,
Roberto Palleschi,
Pier Luigi Romita,
Angelo Cucchi,
Salvatore Aldisio,
Luigi Napolitano,
Cesare Baroni,
Giulio Caradonna,
Francantonio Biaggi,
Veraldo Vespignani,
Nicola Fortini,
Lucio Mariano Brandi,
Giovanni Mosca,
Pietro Amendola,
Nello Lusoli