Organi del
IX Commissione Lavori pubblici
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 aprile 1967 al 12 aprile 1967
Presidente
-
-
Pio Alessandrini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Lucio Mariano Brandi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Ivano Curti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Spartaco Beragnoli
COMUNISTA
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Cosimo Abate
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 02.01.1966
al 04.06.1968