Organi del
IX Commissione (Lavori pubblici)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 gennaio 1980 al 18 febbraio 1980
Presidente
-
-
Fiorentino Sullo
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 16.07.1981
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Botta
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Guido Alborghetti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Nicola Adamo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 19.02.1980
Membro
dal 11.07.1979
al 19.02.1980