Organi del
IX Commissione (Lavori pubblici)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 febbraio 1983 al 7 marzo 1983
Presidente
-
-
Giuseppe Botta
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Guido Alborghetti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Domenico Susi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Gianfranco Rocelli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Giovanni Rossino
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983