Organi del
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 13 marzo 2014
Presidente
-
-
Michele Pompeo Meta
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Deborah Bergamini
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Ivan Catalano
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 07.11.2016
Segretari
-
-
Luca Squeri
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 21.07.2015
-
-
Diego De Lorenzis
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018